序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冶建军 | 50% | 50万 |
2 | 冶廷明 | 50% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冶建军
|
|
2 |
冶廷明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冶廷明
|
冶建军
|
2 | 2019-06-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
3 | 2019-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冶建军冶廷明
|
冶建军冶廷明
|
4 | 2016-11-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:陈赛君
|
证件号码:*****姓名:冶廷明
|
5 | 2016-11-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
冶廷明,出资50万,占50.0%,实缴出资50万;陈赛君,出资50万,占50.0%,实缴出资50万; [退出]
|
冶廷明,出资50万,占50.0%,实缴出资50万;冶建军,出资50万,占50.0%,实缴出资50万; [新增]
|
6 | 2016-11-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****8,姓名:陈赛君
|
证件号码:*****3,姓名:冶廷明
|
7 | 2016-11-21 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****7
|
8 | 2016-11-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,陈赛君,1963-01-05;监事,冶廷明,1987-10-09;
|
监事,冶建军,1968( - 0.95622% )-03-11;执行董事兼总经理,冶廷明,1987-10-09;
|
9 | 2016-11-21 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:陈赛君
|
证件号码:****,姓名:冶廷明
|
10 | 2016-11-21 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****7
|