序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程同赫 | 70% | 2450万 |
2 | 宁夏中企文化****展有限公司 | 30% | 1050万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程同赫
|
|
2 |
谢永梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
执行董事程同赫 [新增]***** [新增]监事谢永梅 [新增]***** [新增]
|
2 | 2016-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
执行董事程同赫 [新增]1966-02-03 [新增]监事谢永梅 [新增]1982-08-12 [新增]
|
3 | 2016-06-29 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****P
|
4 | 2016-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
潘峰,出资105万人民币,占3.0%,实缴出资105万; [退出]谷惠芬,出资70万人民币,占2.0%,实缴出资70万; [退出]程同赫,出资2450万,占70.0%,实缴出资2450万;宁夏中企投资有限公司,出资875万人民币,占25.0%,实缴出资875万; [退出]
|
程同赫,出资2450万,占70.0%,实缴出资2450万;宁夏中企文化****展有限公司,出资1050万,占30.0%,实缴出资1050万; [新增]
|
5 | 2016-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
执行董事,程同赫,1966-02-03;监事,谢永梅,1982-08-12;
|
6 | 2016-06-29 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
|
执行董事,程同赫,****监事,谢永梅,****
|
7 | 2016-06-29 | 120 |
|
|
8 | 2016-06-29 | 投资人(股权)变更 |
潘峰 ****; [退出]谷惠芬 ****; [退出]程同赫 ****; [退出]宁夏中企投资有限公司 ****; [退出]
|
程同赫 [新增]****宁夏中企文化****展有限公司 [新增]**** [新增]
|
9 | 2016-06-29 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****P
|
10 | 2014-07-22 | 住所变更 |
宁夏银川市金凤区通达南街902号
|
宁夏银川市金凤区泰康北街237号
|