序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周国平 | 95.55556% | 3440.0万人民币 |
2 | 袁哲燕 | 4.44444% | 160.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周国平
|
|
2 |
周国标
|
|
3 |
袁哲燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-08-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
3 | 2018-02-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2011-09-15;经营期限止2018-03-03
|
经营期限起2011-09-15;经营期限止2021-09-14
|
4 | 2016-07-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周国标
|
方建军
|
5 | 2016-07-20 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****0XB
|
6 | 2016-07-20 | 法定代表人变更 |
周国标
|
方建军
|
7 | 2016-07-20 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****0XB
|
8 | 2015-03-12 | 经营范围变更 |
一般经营项目:硅铁、硅锰、镍铁冶炼销售。;
|
一般经营项目:硅铁、硅锰、镍铁、硅钙、硅钡、铬铁冶炼销售。;
|
9 | 2015-03-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2011-09-15;经营期限止2015-04-01
|
经营期限起2011-09-15;经营期限止2018-03-03
|
10 | 2015-03-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2011-09-15;经营期限止2015-03-01
|
经营期限起2011-09-15;经营期限止2015-04-01
|