序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-23 | 章程备案 |
-
|
-
|
2 | 2022-02-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区滨河中路东二巷**号有色明园科技苑商住小区*号楼*层
|
新疆乌鲁木齐市经济技术开****区合作区融合南路***号
|
3 | 2021-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周传有(副董事长)、孟国钧(监事)、胡本源(董事)、张国华*(董事长)、陈蓉(监事)、刘俊(董事)、齐新会(董事兼总经理)、姚文英(监事会主席)、李道伟(董事)、王庆明(董事)、胡承业(董事)、郭全(董事)、史克力(监事)、单正忠(监事)
|
齐新会(董事兼总经理)、姚文英(监事会主席)、李道伟(董事)、王庆明(董事)、胡承业(董事)、郭全(董事)、史克力(监事)、单正忠(监事)、孟国钧(监事)、周传有(副董事长)、胡本源(董事)、张国华*(董事长)、于文江(董事)、钟如标(监事)
|
4 | 2021-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周传有(副董事长)、孟国钧(监事)、胡本源(董事)、张国华*(董事长)、陈蓉(监事)、刘俊(董事)、孟广志(监事会主席)、齐新会(董事兼总经理)、姚文英(监事)、李道伟(董事)、王庆明(董事)、胡承业(董事)、郭全(董事)、李江平(监事)
|
周传有(副董事长)、孟国钧(监事)、胡本源(董事)、张国华*(董事长)、陈蓉(监事)、刘俊(董事)、齐新会(董事兼总经理)、姚文英(监事会主席)、李道伟(董事)、王庆明(董事)、胡承业(董事)、郭全(董事)、史克力(监事)、单正忠(监事)
|
5 | 2021-02-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
齐新会(董事)、姚文英(监事)、李道伟(董事)、王庆明(董事)、胡承业(董事)、郭全(董事)、李江平(监事)、周传有(副董事长)、孟国钧(监事)、胡本源(董事)、张国华*(董事长)、陈蓉(监事)、刘俊(董事兼总经理)、孟广志(监事会主席)
|
周传有(副董事长)、孟国钧(监事)、胡本源(董事)、张国华*(董事长)、陈蓉(监事)、刘俊(董事)、孟广志(监事会主席)、齐新会(董事兼总经理)、姚文英(监事)、李道伟(董事)、王庆明(董事)、胡承业(董事)、郭全(董事)、李江平(监事)
|
6 | 2021-02-08 | 章程备案 |
-
|
-
|
7 | 2020-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄翼忠(董事)、汪立今(董事)、胡承业(董事)、郭全(董事)、李江平(监事)、于文江(监事会主席)、周传有(副董事长)、孟国钧(监事)、胡本源(董事)、刘俊(董事兼总经理)、张国华*(董事长)、陈蓉(监事)、姚文英(监事)、齐新会(董事)
|
齐新会(董事)、姚文英(监事)、李道伟(董事)、王庆明(董事)、胡承业(董事)、郭全(董事)、李江平(监事)、周传有(副董事长)、孟国钧(监事)、胡本源(董事)、张国华*(董事长)、陈蓉(监事)、刘俊(董事兼总经理)、孟广志(监事会主席)
|
8 | 2020-06-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路*号栋
|
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区滨河中路东二巷**号有色明园科技苑商住小区*号楼*层
|
9 | 2020-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄翼忠(董事)、汪立今(董事)、胡承业(董事)、郭全(董事)、史文峰(董事)、李江平(监事)、于文江(监事)、周传有(副董事长)、孟国钧(监事)、胡本源(董事)、刘俊(董事兼总经理)、张国华*(董事长)、陈蓉(监事)、姚文英(监事)
|
黄翼忠(董事)、汪立今(董事)、胡承业(董事)、郭全(董事)、李江平(监事)、于文江(监事会主席)、周传有(副董事长)、孟国钧(监事)、胡本源(董事)、刘俊(董事兼总经理)、张国华*(董事长)、陈蓉(监事)、姚文英(监事)、齐新会(董事)
|
10 | 2020-06-22 | 章程备案 |
-
|
-
|