序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘芳 | 66% | 330.0万人民币 |
2 | 乌鲁木齐正业国资投资集团有限公司 | 34% | 170.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李昔玲
|
|
2 |
刘玉存
|
|
3 |
卫顺祥
|
|
4 |
李宪锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘玉存; 出资: 165; 百分比: 33; 自然人股东 [退出]新疆正业天拓投资管理有限公司; 出资: 165; 百分比: 33; 企业法人乌鲁木齐正业国资投资集团有限公司; 出资: 170; 百分比: 34; 企业法人 [退出]
|
乌鲁木齐正业国资投资集团有限公司; 出资: 170; 百分比: 34; 企业法人刘芳; 出资: 330; 百分比: 66; 自然人股东 [新增]
|
2 | 2017-11-01 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 刘玉存; 出资额: 165; 百分比: 33; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 新疆正业天拓投资管理有限公司; 出资额: 165; 百分比: 33; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 乌鲁木齐正业国资投资集团有限公司; 出资额: 170; 百分比: 34; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 乌鲁木齐正业国资投资集团有限公司; 出资额: 170; 百分比: 34; 法人性质: 企业法人企业名称: 刘芳; 出资额: 330; 百分比: 66; 法人性质: 自然人股东 [新增]
|
3 | 2016-11-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘玉存; 出资: 165; 百分比: 33; 自然人股东新疆神农药业零售连锁有限公司; 出资: 165; 百分比: 33; 企业法人乌鲁木齐正业国有资产经营有限公司; 出资: 170; 百分比: 34; 企业法人 [退出]
|
刘玉存; 出资: 165; 百分比: 33; 自然人股东新疆正业天拓投资管理有限公司; 出资: 165; 百分比: 33; 企业法人乌鲁木齐正业国资投资集团有限公司; 出资: 170; 百分比: 34; 企业法人 [新增]
|
4 | 2016-11-14 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:商务信息咨询,水电安装,货运代理,仓储服务,婚庆服务,家政服务,货物与技术的进出口业务,通信工程安装及技术服务,软件开****。行业代码: 7439
|
经营范围: 商务信息咨询,水电安装,货运代理,仓储服务,婚庆服务,家政服务,货物与技术的进出口业务,通信工程安装及技术服务,软件开****。行业代码: 7439
|
5 | 2016-11-14 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 刘玉存; 出资额: 165; 百分比: 33; 法人性质: 自然人股东企业名称: 新疆神农药业零售连锁有限公司; 出资额: 165; 百分比: 33; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 乌鲁木齐正业国有资产经营有限公司; 出资额: 170; 百分比: 34; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 刘玉存; 出资额: 165; 百分比: 33; 法人性质: 自然人股东企业名称: 新疆正业天拓投资管理有限公司; 出资额: 165; 百分比: 33; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 乌鲁木齐正业国资投资集团有限公司; 出资额: 170; 百分比: 34; 法人性质: 企业法人 [名称变更]
|
6 | 2010-01-21 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:商务信息咨询,水电安装,货运代理,仓储服务,婚庆服务,家政服务,货物与技术的进出口业务。行业代码: 7439
|
经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:商务信息咨询,水电安装,货运代理,仓储服务,婚庆服务,家政服务,货物与技术的进出口业务,通信工程安装及技术服务,软件开****。行业代码: 7439
|
7 | 2009-12-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 张昕;证件号码: *****1;性别: 女;职务:
|
|
8 | 2009-12-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 周烨;证件号码: *****;性别: 男;职务:
|
|
9 | 2009-12-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 闫柏霖;证件号码: *****9;性别: 男;职务:
|
|
10 | 2009-12-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 王子慧;证件号码: *****9;性别: 女;职务:
|
|