序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
自然人投资股:*%;法人投资股:*%;
|
法人投资股:*%;自然人投资股:*%;
|
2 | 2022-06-13 | 章程备案 |
-
|
-
|
3 | 2022-06-13 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
****.******
|
****.******
|
4 | 2021-10-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曾建斌
|
范长安
|
5 | 2021-02-19 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2021-02-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
自然人投资股:*%;法人投资股:*%;
|
自然人投资股:*%;法人投资股:*%;
|
7 | 2021-02-19 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
****.******
|
****.******
|
8 | 2020-06-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆和田地区和田市迎宾路**号
|
新疆和田地区和田市古勒巴格街道塔木什亚社区迎宾路***号
|
9 | 2018-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
乃比江·加马力
|
曾建斌
|
10 | 2018-09-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
乃比江·加马力
|
曾建斌
|