序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王树云 | 50% | 20.0万 |
2 | 李登林 | 50% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李登林
|
|
2 |
王豪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-22 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2015-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2015-07-02 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
王树云
|
李登林
|
4 | 2015-04-01 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
5 | 2015-04-01 | 经营范围变更 |
露天开采页岩(有效期至2013年10月15日)**销售:页岩砖(以上范围法律、法规禁止的不得经营,法律、法规规定需审批许可的,未取得有关审批许可不得经营)**
|
露天开采:砖瓦用页岩(按许可证核定事项和期限从事经营);销售:页岩砖(以上范围法律、法规禁止的不得经营,法律、法规规定需审批许可的,未取得有关审批许可不得经营)**
|
6 | 2015-03-23 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|