序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翟琴 | 60% | 36万 |
2 | 庞远莉 | 40% | 24万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翟琴
|
|
2 |
庞远莉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆市春森机械****展有限公司富兴分公司
|
杨国利 | 2006-04-04 |
2 |
重庆市春森机械****展有限公司恒丰工矿分公司
|
黄天法 | 2004-04-19 |
3 |
重庆市春森机械****展有限公司机械分公司
|
王帮全 | 2002-11-20 |
4 |
重庆市春森机械****展有限公司机电分公司
|
廖达贵 | 2002-09-19 |
5 |
重庆市春森机械****展有限公司华洋标件分公司
|
陈海华 | 2002-09-18 |
6 |
重庆市春森机械****展有限公司轴承分公司
|
蔡长远 | 2002-09-18 |
7 |
重庆市春森机械****展有限公司兴富分公司
|
杨国利 | 2002-09-02 |
8 |
重庆市春森机械****展有限公司渝成工具分公司
|
马朝明 | 2002-09-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2021-08-06 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2020-05-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
庞远莉
|
投资人信息变更
|
4 | 2020-05-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
庞远莉翟琴
|
庞光明 [新增]翟琴庞远莉
|
5 | 2018-11-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马朝明
|
投资人信息变更
|
6 | 2018-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2018-11-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马朝明 [退出]翟琴
|
翟琴庞远莉 [新增]
|
8 | 2018-11-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨春明
|
翟琴
|
9 | 2018-10-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨春明
|
投资人信息变更
|
10 | 2018-10-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨春明 [退出]马朝明
|
马朝明翟琴 [新增]
|