序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
煤炭批****经营;货物进出口;商品信息、物流信息咨询;销售有色金属、钢材、建筑材料(不含危险化学品)、水泥、冶金炉料、纸张及制品、化工产品、燃料油(不含成品油和危险化学品)和沥青;货运代理;仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
一般项目:煤炭批****经营;货物进出口;商品信息、物流信息咨询;销售有色金属、钢材、建筑材料(不含危险化学品)、水泥、冶金炉料、纸张及制品、化工产品、燃料油(不含成品油和危险化学品)和沥青;货运代理;仓储服务(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2020-11-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市南岸区南滨路162号2栋(重庆能源大厦)8层、9层
|
重庆市南岸区南坪西路31号A单元8-2号
|
3 | 2020-11-05 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2018-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2018-12-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
熊文才
|
范云峰
|
6 | 2018-12-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆能投商贸有限公司
|
投资人信息变更
|
7 | 2017-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2017-12-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙中凯
|
熊文才
|
9 | 2017-07-13 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
10 | 2016-12-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆市能源投资集团有限公司
|
投资人信息变更
|