序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆秀鑫实业有限公司 | 100% | 5000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷军
|
|
2 |
吴海波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2018-08-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
代宇
|
王庭广
|
3 | 2018-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2018-07-25 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
5 | 2017-05-26 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
6 | 2017-03-17 | 经营范围变更 |
从事建筑相关业务(取得相关资质后方可经营),旅游开****,企业管理咨询,农副产品初加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
企业管理咨询,商务信息咨询,企业管理策划,从事建筑相关业务(取得相关资质后方可经营),旅游开****,农副产品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
7 | 2016-03-09 | 经营范围变更 |
从事建筑相关业务(取得相关资质后方可经营),旅游开****,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
从事建筑相关业务(取得相关资质后方可经营),旅游开****,企业管理咨询,农副产品初加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|