序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 100% | 800.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾静
|
|
2 |
李秀林
|
|
3 |
胡昌军
|
|
4 |
于保新
|
|
5 |
陈远治
|
|
6 |
余志勤
|
|
7 |
张洪梁
|
|
8 |
李玲
|
|
9 |
许惠
|
|
10 |
刘伯玉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆安达楼宇设备有限公司泸州分公司
|
陈远治 | 2009-10-28 |
2 |
重庆安达楼宇设备有限公司节能洁净技术分公司
|
陈远治 | 2007-01-31 |
3 |
重庆安达物业管理有限公司万州分公司
|
宋志齐 | 2004-11-24 |
4 |
重庆安达楼宇设备有限公司机电设备分公司
|
何勇 | 2002-09-19 |
5 |
重庆安达物业管理有限公司制冷设备分公司经营部
|
陈远治 | 2001-08-23 |
6 |
重庆安达物业管理有限公司制冷设备分公司
|
陈远治 | 2001-05-10 |
7 |
重庆安达楼宇设备有限公司清洗技术分公司
|
秦文淑 | 2001-03-07 |
8 |
重庆安达楼宇设备有限公司房屋维修分公司
|
蒋英 | 2000-05-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-17 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|