序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘思源 | 70% | 700.0万 |
2 | 甘恩慧 | 30% | 300.0万 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆嘉荣文化传播有限公司北碚区分公司
|
刘思源 | 2018-11-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
甘俊斌
|
投资人信息变更
|
2 | 2016-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2016-06-16 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
甘文娟
|
刘思源
|
4 | 2016-06-16 | 股东变更(股权转让) |
甘俊斌 [退出]甘文娟 [退出]
|
甘恩慧 [新增]刘思源 [新增]
|
5 | 2016-01-15 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2015-08-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
甘俊斌
|
投资人信息变更
|
7 | 2015-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2015-08-17 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
甘俊斌
|
甘文娟
|
9 | 2015-08-17 | 股东变更(股权转让) |
甘俊斌甘文娟
|
甘俊斌甘文娟
|
10 | 2015-06-18 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|