序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 招商局检测认证(重庆)有限公司 | 100% | 300.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李斌
|
|
2 |
梅正春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-13 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2021-04-22 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2021-02-09 | 股东变更(股权转让) |
重庆检测认证(集团)有限公司 [退出]
|
招商局检测认证(重庆)有限公司 [新增]
|
4 | 2020-08-04 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
5 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2020-06-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张蓓
|
李斌
|
7 | 2019-03-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
产品认证、管理体系认证及相关技术服务(按许可证核定的事项和期限从事经营);节能检测技术服务、节能检测技术评估、合同能源管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
产品认证、管理体系认证、服务认证及相关技术开****、技术服务、技术咨询(按许可证核定的事项和期限从事经营);节能检测技术服务、节能检测技术评估、合同能源管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
8 | 2016-08-03 | 经营范围变更 |
一般工业产品认证(按许可证核定的事项和期限从事经营);节能检测技术服务、节能检测技术评估、合同能源管理(以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)。**
|
产品认证、管理体系证及相关技术服务(按许可证核定的事项和期限从事经营);节能检测技术服务、节能检测技术评估、合同能源管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
9 | 2015-10-21 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
10 | 2015-10-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆市计量质量检测研究院
|
投资人信息变更
|