序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
2 | 2019-11-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
廖俊
|
潘高峰
|
3 | 2018-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
龚汉金
|
廖俊
|
4 | 2018-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
5 | 2016-01-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
6 | 2016-01-14 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
黄云
|
龚汉金
|
7 | 2014-05-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
8 | 2014-05-07 | 经营范围变更 |
为所隶属企业法人承接其建筑资质范围内的业务。**[国家法律、行政法规禁止的不得经营;国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的,未取得许可前不得经营]
|
为所隶属企业法人承接其建筑资质范围内的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2014-05-07 | 名称变更 |
海力建设集团有限公司重庆分公司
|
海力控股集团有限公司重庆分公司
|
10 | 2014-05-07 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
范俊
|
黄云
|