序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭海龙 | 76% | 38.0万人民币 |
2 | 崔海龙 | 24% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李爱琴
|
|
2 |
崔海龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-03-29
|
长期
|
2 | 2022-03-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2019-02-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭海龙
|
李爱琴
|
4 | 2019-02-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-03-29
|
2022-03-29
|
5 | 2019-02-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
山西省吕梁孝义市东许河底
|
山西省吕梁孝义市胜溪湖街道师河底村
|
6 | 2019-02-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭海龙 [退出]崔海龙李爱琴
|
李爱琴崔海龙李爱琴
|
7 | 2016-03-04 | 联络员备案变更 |
无
|
郭海龙
|
8 | 2016-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
崔海龙郭海龙
|
李爱琴 [新增]崔海龙郭海龙
|
9 | 2016-03-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-03-29
|
2019-03-29
|
10 | 2016-03-04 | 许可经营项目变更变更 |
许可文件类型代码表为空;
|
无
|