序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘凯 | 65% | 65.0万人民币 |
2 | 郭广勇 | 35% | 35.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭广勇
|
|
2 |
焦爱萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘凯:65.0000%;张强:35.0000%; [退出]
|
刘凯:65.0000%;郭广勇:35.0000%; [新增]
|
2 | 2021-12-22 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-11-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘凯:65.0000%;张强:35.0000%;
|
刘凯:65.0000%;张强:35.0000%;
|
4 | 2021-11-23 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-11-23 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2021-11-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2021-11-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海鲲标金融信息服务有限公司:90.0000%; [退出]江阴市天晟伟业商务有限公司:10.0000%; [退出]
|
刘凯:65.0000%; [新增]张强:35.0000%; [新增]
|
8 | 2020-08-27 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2020-08-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郭广勇:100%; [退出]
|
上海鲲标金融信息服务有限公司:90%; [新增]江阴市天晟伟业商务有限公司:10%; [新增]
|
10 | 2020-08-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
其他有限责任公司
|