序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋薇 | 98% | 49万(元) |
2 | 谭康月 | 2% | 1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方夏女
|
经理 |
2 |
蒋薇
|
执行董事 |
3 |
蒋银福
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蒋薇*; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 蒋映雪; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 蒋薇*; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 谭康月; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
2 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋薇*;姓名: 方夏女; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 蒋颖毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 蒋薇*;姓名: 方夏女; 姓名: 蒋银福; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-04-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋薇*;姓名: 方夏女; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 程爱如; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 蒋薇*;姓名: 方夏女; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 蒋颖毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2019-02-27 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
5 | 2019-02-27 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 蒋薇*;姓名: 蒋颖毅; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 蒋薇*; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 蒋映雪; 出资额: *万; 百分比: **%
|
6 | 2017-03-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蒋薇*,原联络员固定电话:***********,原联络员移动电话:*********** , 原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:蒋薇*,现联络员固定电话:,现联络员移动电话:*********** , 现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:贾红影,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:,现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-03-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***组织机构代码证:350243096
|
统一社会信用代码:91330701350243096Q
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |