序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 80% | 8000万 |
2 | 内蒙古国有资本运营有限公司 | 20% | 2000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐涛
|
|
2 |
刘青
|
|
3 |
王志涛
|
|
4 |
王占宽
|
|
5 |
祁俊虎
|
|
6 |
郝润宝
|
|
7 |
王克杰
|
|
8 |
千亚丽
|
|
9 |
徐海斌
|
|
10 |
白建荣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古投资公司和林格尔康达牧场
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
千亚丽(监事会主席),徐海斌(监事),韩国信(董事), [退出]王志涛(董事),白建荣(监事),徐涛(董事长),赵云涛(总经理,副董事长), [退出]牛彦军(董事) [退出]
|
千亚丽(监事会主席),徐海斌(监事),王志涛(董事),祁俊虎(董事,总经理), [新增]白建荣(监事),郝润宝(董事), [新增]徐涛(董事长),王克杰(董事), [新增]刘青(董事), [新增]王占宽(董事) [新增]
|
2 | 2022-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
千亚丽(监事会主席),徐海斌(监事),韩国信(董事),王志涛(董事),白建荣(监事),赵云涛(总经理,副董事长),宋治成(董事长), [退出]牛彦军(董事)
|
千亚丽(监事会主席),徐海斌(监事),韩国信(董事),王志涛(董事),白建荣(监事),徐涛(董事长), [新增]赵云涛(总经理,副董事长),牛彦军(董事)
|
3 | 2022-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵云涛
|
徐涛
|
4 | 2021-05-27 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-05-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
长城(宁夏)资产经营有限公司8000万 [退出]内蒙古国有资本运营有限公司2000万 [退出]
|
内蒙古国有资本运营有限公司出资2000万,内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会出资8000万 [新增]
|
6 | 2021-05-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
基本建设经营性投资及咨询;经自治区国资委授权同意的资产收购、处置、置换、转让、销售、重组、管理、租赁;对中小企业信用担保(不含融资性担保);投资咨询(不含证劵、期货等需经审批的咨询服务);有色金属及原料、建筑材料、化工产品(不含杀鼠剂等有毒、危险、爆炸化学品及原料的生产、储存、运输、经营)、纺织品、机械及电器设备的销售
|
基本建设经营性投资及咨询;资产收购、处置、置换、转让、销售、重组、管理、租赁;对中小企业信用担保(不含融资性担保);投资咨询(不含证劵、期货等需经审批的咨询服务);有色金属及原料、建筑材料、化工产品(不含杀鼠剂等有毒、危险、爆炸化学品及原料的生产、储存、运输、经营)、纺织品、机械及电器设备的销售
|
7 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
千亚丽(监事会主席),徐海斌(监事),韩国信(董事),白建荣(监事),赵云涛(副董事长,总经理),刘京(董事), [退出]宋治成(董事长),牛彦军(董事)
|
千亚丽(监事会主席),徐海斌(监事),韩国信(董事),王志涛(董事), [新增]白建荣(监事),赵云涛(总经理,副董事长),宋治成(董事长),牛彦军(董事)
|
8 | 2018-08-07 | 章程备案 |
|
|
9 | 2018-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟和巴图(监事会主席), [退出]王飞(董事), [退出]徐海斌(监事),韩国信(董事),白建荣(监事),张文(董事长), [退出]赵云涛(经理,董事),牛彦军(董事)
|
千亚丽(监事会主席), [新增]徐海斌(监事),韩国信(董事),白建荣(监事),赵云涛(总经理,副董事长),刘京(董事), [新增]宋治成(董事长), [新增]牛彦军(董事)
|
10 | 2018-01-22 | 章程备案 |
|
|