序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西藏山川投资有限公司 | 80% | 1200.0万 |
2 | 北京市朝开小关汽车检测有限公司 | 20% | 300.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜文锋
|
|
2 |
刁光楠
|
|
3 |
杜书明
|
|
4 |
郭磊
|
|
5 |
陈伟
|
|
6 |
王晓晴
|
|
7 |
张红
|
|
8 |
魏冬影
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-04 | 自然人股东 |
北京市朝开小关汽车检测有限公司唐山合和丰业投资有限公司 [退出]
|
北京市朝开小关汽车检测有限公司西藏山川投资有限公司 [新增]
|
2 | 2017-08-04 | 其他事项备案 |
2015-11-03
|
2017-08-04
|
3 | 2015-11-03 | 联络员备案 |
|
郭磊
|
4 | 2015-11-03 | 主管部门(出资人) |
|
郭磊
|
5 | 2015-11-03 | 财务负责人变更 |
|
常旭
|
6 | 2015-11-03 | 自然人股东 |
北京合和丰业投资有限公司 [退出]北京市朝开小关汽车检测有限公司西藏山川投资有限公司 [退出]
|
北京市朝开小关汽车检测有限公司唐山合和丰业投资有限公司 [新增]
|
7 | 2015-11-03 | 其他事项备案 |
2015-09-15
|
2015-11-03
|
8 | 2015-11-03 | 其他事项备案 |
*****
|
*****P
|
9 | 2015-09-15 | 自然人股东 |
北京合和丰业投资有限公司北京市朝开小关汽车检测有限公司
|
北京合和丰业投资有限公司北京市朝开小关汽车检测有限公司西藏山川投资有限公司 [新增]
|
10 | 2015-09-15 | 其他事项备案 |
2014-05-20
|
2015-09-15
|