序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王江红 | 51% | 102万(元) |
2 | 王蕴潓 | 49% | 98万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王江红
|
执行董事,经理 |
2 |
王蕴潓
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
彭节,张铁铮*
|
王江红*,王蕴潓
|
2 | 2021-07-19 | 经营范围 |
国内旅游业务,入境旅游业务;经营出境旅游业务;票务代理(不含航空机票销售代理);会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;投资咨询;投资管理;礼仪服务;摄影扩印服务;翻译服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营出境旅游业务、国内旅游业务,入境旅游业务中的一项或两项以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
国内旅游业务,入境旅游业务;经营出境旅游业务;销售食品;票务代理(不含航空机票销售代理);会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;投资咨询;投资管理;礼仪服务;摄影扩印服务;翻译服务。销售工艺品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;国内旅游业务,入境旅游业务、经营出境旅游业务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2021-07-19 | 投资人 |
王蕴潓,自然人股东,张铁铮,自然人股东
|
王江红*,自然人股东,王蕴潓,自然人股东
|
4 | 2021-07-19 | 法定代表人 |
张铁铮
|
王江红
|
5 | 2021-07-19 | 注册资本 |
1000万
|
100万
|
6 | 2018-12-24 | 注册资本 |
200万
|
1000万
|
7 | 2018-10-15 | 投资人 |
冯静,自然人股东,王蕴潓,自然人股东,张铁铮,自然人股东
|
王蕴潓,自然人股东,张铁铮,自然人股东
|
8 | 2017-05-12 | 注册资本 |
30万
|
200万
|
9 | 2015-12-04 | 住所 |
北京市朝阳区东四环中路41号3层340室
|
北京市朝阳区来广营乡红军营大队北苑东路350号
|
10 | 2015-12-04 | 投资人 |
张铁铮,自然人股东
|
冯静,自然人股东,王蕴潓,自然人股东,张铁铮,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |