序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海寅福创业投资有限公司 | 5.669503% | 200.1万(元) |
2 | 上海时福投资合伙企业(有限合伙) | 5.300036% | 187.1万(元) |
3 | 上海瑞佩企业****展有限公司 | 36.830518% | 1,299.9万(元) |
4 | 上海财大科技园匡时创业投资企业(有限合伙) | 28.330514% | 999.9万(元) |
5 | 上海财浩投资合伙企业(有限合伙) | 8.186071% | 288.9万(元) |
6 | 刘贵滨 | 0.43265% | 15.3万(元) |
7 | 夏佩卫 | 4.726002% | 166.8万(元) |
8 | 张凌蔚 | 0.216183% | 7.6万(元) |
9 | 沈正 | 4.726002% | 166.8万(元) |
10 | 许军杰 | 2.358751% | 83.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伍爱群
|
监事 |
2 |
刘敬斌
|
董事 |
3 |
叶琳
|
监事 |
4 |
夏佩卫
|
董事长 |
5 |
徐晓芳
|
监事 |
6 |
杨维敏
|
董事 |
7 |
王洪卫
|
董事 |
8 |
王荣
|
其他人员 |
9 |
胡东国
|
董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海财安管理咨询服务有限公司北京分公司
|
邓晓梅 | 2009-03-30 |
2 |
上海财安管理咨询服务有限公司安徽省办事处
|
章磊 | 2009-01-14 |
3 |
上海财安管理咨询服务有限公司福州分公司
|
詹金花 | 2009-01-13 |
4 |
上海财安金融服务股份有限公司无锡分公司
|
夏佩卫 | 2012-12-04 |
5 |
上海财安金融服务股份有限公司泉州分公司
|
夏佩卫 | 2014-06-10 |
6 |
上海财安金融服务集团股份有限公司三明分公司
|
梁萌佳 | 2014-04-18 |
7 |
上海财安金融服务集团股份有限公司上海分公司
|
林路路 | 2017-11-16 |
8 |
上海财安金融服务集团股份有限公司东营分公司
|
郑曦辉 | 2016-03-14 |
9 |
上海财安金融服务集团股份有限公司临沂分公司
|
郑曦辉 | 2015-09-14 |
10 |
上海财安金融服务集团股份有限公司佛山分公司
|
谢华领 | 2016-12-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-19 | 监事备案 |
叶琳;徐晓芳;王荣
|
伍爱群;叶琳;徐晓芳;王荣
|
2 | 2020-06-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-06-19章程修正案
|
3 | 2020-06-19 | 住所变更 |
上海市虹口区邯郸路135号5幢205室
|
上海市虹口区邯郸路43号8层801室
|
4 | 2020-03-09 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-03-06章程修正案
|
5 | 2020-03-09 | 注册资本(金)变更 |
10010.000000万人民币
|
9759.3860万人民币
|
6 | 2020-03-09 | 监事备案 |
徐晓芳;王荣;俞素文
|
叶琳;徐晓芳;王荣
|
7 | 2019-07-03 | 许可经营项目变更 |
人才中介服务 增值电信业务
|
人才中介服务 增值电信业务
|
8 | 2019-07-03 | 监事备案 |
崔伟婕;林良华;王荣
|
徐晓芳;王荣;俞素文
|
9 | 2019-07-03 | 董事备案 |
夏佩卫*;胡东国;杨维敏;王洪卫;邓效
|
夏佩卫*;胡东国;杨维敏;王洪卫;刘敬斌
|
10 | 2019-07-03 | 章程修正案备案 |
2016-07-08章程修正案
|
2019-07-03章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |