序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海财安金融服务集团股份有限公司 | 100% | 1,500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
巫俊
|
监事 |
2 |
陈春
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海诺卫投资咨询有限公司宁波分公司
|
胡燕 | 2011-01-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 经理备案 |
巫俊
|
-
|
2 | 2021-12-06 | 董事备案 |
史倩
|
陈春*
|
3 | 2021-12-06 | 监事备案 |
巫俊
|
巫俊
|
4 | 2021-12-06 | 法定代表人变更 |
史倩
|
陈春
|
5 | 2018-11-02 | 投资人(股权)变更 |
上海财安金融服务集团股份有限公司;
|
上海财安金融服务集团股份有限公司;
|
6 | 2018-11-02 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-09-05章程修正案
|
7 | 2018-11-02 | 名称变更 |
上海诺卫投资咨询有限公司
|
上海财安金融服务集团投资咨询有限公司
|
8 | 2018-11-02 | 监事备案 |
刘杰
|
巫俊
|
9 | 2018-11-02 | 法定代表人变更 |
王晖
|
史倩
|
10 | 2018-11-02 | 经理备案 |
王晖;王晖
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |