序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 建银国际(上海)创业投资有限公司 | 100% | 200万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宽琳
|
董事 |
2 |
秦毅
|
董事 |
3 |
米强
|
董事长 |
4 |
贺金波
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-11 | 监事备案 |
宁安
|
贺金波
|
2 | 2017-02-23 | 董事备案 |
宁安
|
王宽琳;秦毅
|
3 | 2016-01-15 | 监事备案 |
王晓坤
|
宁安
|
4 | 2016-01-15 | 董事备案 |
米强*;蔡峰
|
王宽琳;程景东
|
5 | 2016-01-15 | 法定代表人变更 |
陆洋
|
米强
|
6 | 2013-07-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
建银国际(上海)有限公司
|
建银国际(上海)创业投资有限公司
|
7 | 2012-05-16 | 实收资本变更 |
无
|
建银国际(上海)有限公司 2012-04-18 货币200.0000万美元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |