序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 詹琪 | 29% | 8.7万(元) |
2 | 许象贤 | 14% | 4.2万(元) |
3 | 钱婷 | 14% | 4.2万(元) |
4 | 陈洁平 | 14% | 4.2万(元) |
5 | 黄海波 | 29% | 8.7万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵静
|
监事 |
2 |
黄海波
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-19 | 清算组成员备案 |
-
|
成员:俞麟飞;负责人:黄海波;
|
2 | 2017-07-12 | 住所变更 |
上海市虹口区天宝路280弄2号C
|
上海市虹口区东大名路391-393号4楼A4188室
|
3 | 2017-07-12 | 一般经营项目变更 |
投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,企业管理,企业管理咨询,餐饮管理,企业形象策划,市场营销策划
|
投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,企业管理,企业管理咨询,餐饮企业管理,企业形象策划,市场营销策划
|
4 | 2017-07-12 | 章程修正案备案 |
2016-12-31章程备案
|
2017-07-01章程修正案
|
5 | 2017-07-12 | 经营范围变更 |
投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,企业管理,企业管理咨询,餐饮管理,企业形象策划,市场营销策划;饮品店(不产生油烟)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,企业管理,企业管理咨询,餐饮企业管理,企业形象策划,市场营销策划。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
6 | 2017-02-10 | 章程备案 |
-
|
2016-12-31章程备案
|
7 | 2017-02-10 | 投资人(股权)变更 |
许象贤;黄凤芳;赵静;钱婷;陈洁平;
|
陈洁平;钱婷;许象贤;黄海波;詹琪;
|
8 | 2017-02-10 | 法定代表人变更 |
黄凤芳
|
黄海波
|
9 | 2015-03-24 | 一般经营项目变更 |
投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,企业管理,企业管理咨询,餐饮管理(餐饮业务除外),企业形象策划,市场营销策划
|
投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,企业管理,企业管理咨询,餐饮管理,企业形象策划,市场营销策划
|
10 | 2015-03-24 | 许可经营项目变更 |
-
|
餐饮
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 |