序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海杨浦城市建设投资(集团)有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
成明
|
|
2 |
矫伟华
|
|
3 |
吴中陆
|
|
4 |
刘烨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 | 监事备案 |
江虹 [退出]
|
刘烨 [新增]
|
2 | 2020-12-16 | 章程备案 |
无
|
2020-07-01章程备案
|
3 | 2018-01-30 | 法定代表人变更 |
宗韧
|
成明
|
4 | 2018-01-30 | 经理备案 |
宗韧 [退出]吴中陆矫伟华
|
吴中陆矫伟华成明 [新增]
|
5 | 2018-01-30 | 监事备案 |
蒋若雯 [退出]李振昭 [退出]梁凌 [退出]
|
江虹 [新增]
|
6 | 2018-01-30 | 章程备案 |
无
|
2018-01-11章程备案
|
7 | 2015-08-31 | 住所变更 |
上海市杨浦区宁国路129号6层1室
|
上海市杨浦区宁国路129号9层
|
8 | 2015-08-31 | 监事备案 |
李振昭王亦范 [退出]
|
梁凌 [新增]李振昭蒋若雯 [新增]
|
9 | 2015-08-31 | 董事备案 |
宗韧潘婵珏成明裴志荣 [退出]
|
潘婵珏矫伟华 [新增]宗韧成明宣正跃 [新增]
|
10 | 2015-08-31 | 法定代表人变更 |
裴志荣
|
宗韧
|