序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李修明 | 51% | 306.0万人民币 |
2 | 刘文明 | 49% | 294.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘文明
|
|
2 |
田多山
|
|
3 |
李修明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-10 | 投资人(股权)变更 |
刘景杰; [退出]田多山; [退出]
|
李修明; [新增]刘文明; [新增]
|
2 | 2020-12-10 | 监事备案 |
刘景杰 [退出]
|
李修明 [新增]
|
3 | 2020-12-10 | 章程备案 |
无
|
2020-12-08章程备案
|
4 | 2020-12-10 | 住所变更 |
上海市松江区中山街道茸新路25号3楼301室
|
上海市宝山区顾北东路575弄1-17号C区33-1
|
5 | 2020-08-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2020-08-26 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-08-06~2020-08-05
|
2010-08-06~2040-08-05
|
7 | 2020-08-26 | 章程备案 |
无
|
2020-08-17章程备案
|
8 | 2020-08-26 | 法定代表人变更 |
田多山
|
刘文明
|
9 | 2020-08-26 | 一般经营项目变更 |
企业管理服务,以服务外包方式从事生产流程、生产工段、人事项目管理服务,投资咨询,企业形象策划,会务服务,展览展示服务,包装服务,货物运输代理,装卸服务。
|
企业管理服务,以服务外包方式从事生产流程、生产工段、人事项目管理服务,企业形象策划,会务服务,展览展示服务,包装服务,国内货物运输代理,装卸服务
|
10 | 2020-08-26 | 许可经营项目变更 |
对外承包工程和劳务合作
|
无
|