序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴翠 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴君
|
监事 |
2 |
吴翠
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京天博艺苑公关策划有限公司东城健康科技分公司
|
吴翠 | 2013-09-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
白明花,吴翠*
|
吴翠*,吴君
|
2 | 2020-06-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
聂利萍*,吴翠*
|
白明花,吴翠*
|
3 | 2020-06-03 | 投资人 |
聂利萍,自然人股东,吴翠*,自然人股东
|
吴翠*,自然人股东
|
4 | 2020-06-03 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-06-03 | 法定代表人 |
聂利萍
|
吴翠
|
6 | 2018-07-25 | 法定代表人 |
吴翠
|
聂利萍
|
7 | 2018-07-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
王兴旺,吴翠*
|
聂利萍*,吴翠*
|
8 | 2018-07-25 | 投资人 |
王兴旺,自然人股东,吴翠*,自然人股东
|
聂利萍,自然人股东,吴翠*,自然人股东
|
9 | 2017-06-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
聂利萍*,吴翠*
|
王兴旺,吴翠*
|
10 | 2017-06-28 | 法定代表人 |
聂利萍
|
吴翠
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |