序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 柳云龙 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆亚忠
|
|
2 |
柳云龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 联络员 |
陆亚忠
|
柳云龙
|
2 | 2021-10-21 | 投资人(股权)变更 |
陆亚忠; [退出]
|
柳云龙; [新增]
|
3 | 2021-10-21 | 章程备案 |
无
|
2021-10-13章程备案
|
4 | 2021-10-21 | 法定代表人变更 |
陆亚忠
|
柳云龙
|
5 | 2021-10-21 | 监事备案 |
柳云龙 [退出]
|
陆亚忠 [新增]
|
6 | 2020-09-02 | 联络员 |
柳云龙
|
陆亚忠
|
7 | 2020-09-02 | 法定代表人变更 |
柳云龙
|
陆亚忠
|
8 | 2020-09-02 | 监事备案 |
胡遵梅 [退出]
|
柳云龙 [新增]
|
9 | 2020-09-02 | 章程备案 |
无
|
2020-08-27章程备案
|
10 | 2020-09-02 | 投资人(股权)变更 |
柳云龙; [退出]
|
陆亚忠; [新增]
|